역대동장
대 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 정기홍 | 1981.07.01 ~ 1984.05.31 |
3 | 김영발 | 1989.03.27 ~ 1993.06.30 |
5 | 최용택 | 1995.08.01 ~ 1997.07.31 |
7 | 김병한 | 2000.07.29 ~ 2003.03.20 |
9 | 방용희 | 2005.04.12 ~ 2006.08.13 |
11 | 최성재 | 2007.09.05 ~ 2009.12.31 |
13 | 임부택 | 2011.01.01 ~ 2013.02.04 |
15 | 진숙채 | 2016.01.11 ~ 2018.06.30 |
17 | 윤용한 | 2020.07.03 ~ 2023.06.30 |
19 | 노환순 | 2024.07.15 ~ 현재 |
대 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2 | 조기훈 | 1984.06.01 ~ 1989.03.26 |
4 | 고만규 | 1993.07.01 ~ 1995.06.30 |
6 | 김재구 | 1997.08.01 ~ 2000.07.28 |
8 | 강진업 | 2003.03.21 ~ 2005.04.11 |
10 | 박정호 | 2006.08.22 ~ 2007.09.04 |
12 | 김순기 | 2010.01.01 ~ 2010.12.31 |
14 | 박종하 | 2013.02.05 ~ 2016.01.10 |
16 | 김용주 | 2018.07.05 ~ 2020.07.02 |
18 | 조윤기 | 2023.07.26 ~ 2024.07.01 |