역대면장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 양해종 | 1945.09.01 ~ 1948.12.31 |
3 | 이형우 | 1950.11.01 ~ 1958.01.08 |
5 | 복태봉 | 1960.12.26 ~ 1961.06.28 |
7 | 양희형 | 1973.11.05 ~ 1975.07.10 |
9 | 오병철 | 1979.03.07 ~ 1980.07.11 |
11 | 최두행 | 1982.04.15 ~ 1986.11.05 |
13 | 강상호 | 1989.02.21 ~ 1990.01.31 |
15 | 김용의 | 1993.07.01 ~ 1995.07.31 |
17 | 최한상 | 1998.09.22 ~ 2000.04.26 |
19 | 오민선 | 2002.07.22 ~ 2005.01.17 |
21 | 김성기 | 2007.07.01 ~ 2009.12.31 |
23 | 김영수 | 2011.01.01 ~ 2012.02.06 |
25 | 노병욱 | 2013.08.01 ~ 2015.01.31 |
27 | 오진관 | 2016.07.01 ~ 2017.07.02 |
29 | 유세환 | 2019.01.01 ~ 2020.12.31 |
31 | 류창 | 2022.07.15 ~ 현재 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2 | 황의백 | 1949.01.01 ~ 1950.10.31 |
4 | 양정식 | 1958.01.19 ~ 1960.12.25 |
6 | 황의준 | 1961.06.29 ~ 1974.11.04 |
8 | 김금용 | 1975.07.11 ~ 1979.03.06 |
10 | 김금용 | 1980.07.12 ~ 1982.04.14 |
12 | 류재동 | 1986.11.06 ~ 1989.02.21 |
14 | 박병돈 | 1990.02.01 ~ 1993.06.30 |
16 | 김재형 | 1995.08.01 ~ 1998.07.14 |
18 | 장병거 | 2000.04.27 ~ 2002.07.20 |
20 | 신동원 | 2005.01.18 ~ 2007.06.30 |
22 | 장양식 | 2010.01.01 ~ 2010.12.31 |
24 | 장양식 | 2012.02.07 ~ 2013.07.31 |
26 | 박병재 | 2015.02.01 ~ 2016.06.30 |
28 | 최종열 | 2017.07.03 ~ 2018.12.31 |
30 | 이동현 | 2021.01.01 ~ 2022.07.14 |