역대 면장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1대 | 김성률 | 1914 ~ 1919 |
3대 | 김자삼 | 1927 ~ 1940 |
5대 | 심중술 | 1945.08.15 ~ 1946.03.01 |
7대 | 이중열 | 1948.09.10 ~ 1950.12.03 |
9대 | 김재홍 | 1956.08.02 ~ 1960.04.14 |
11대 | 이기성 | 1961.08.14 ~ 1962.11.20 |
13대 | 박춘환 | 1968.08.01 ~ 1972.10.20 |
15대 | 오병철 | 1976.06.03 ~ 1976.05.31 |
17대 | 오승록 | 1979.03.07 ~ 1980.07.20 |
19대 | 김종원 | 1993.07.01 ~ 1998.06.30 |
23대 | 조상진 | 1999.12.31 ~ 2000.07.29 |
25대 | 안동엽 | 2002.11.02 ~ 2004.10.04 |
27대 | 이용삼 | 2006.08.22 ~ 2006.12.31 |
29대 | 조영진 | 2008.01.01 ~ 2009.06.30 |
31대 | 홍종수 | 2010.07.16 ~ 2013.02.04 |
33대 | 박석만 | 2014.08.05 ~ 2015.02.03 |
35대 | 이영근 | 2016.01.11 ~ 2017.01.05 |
37대 | 우남제 | 2018.07.05 ~ 2019.12.31 |
39대 | 하진숙 | 2021.07.01 ~ 2022.07.14 |
41대 | 양인환 | 2023.07.26 ~ 2024.07.14 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2대 | 김용여 | 1920 ~ 1926 |
4대 | 김창순 | 1914 ~ 1945.08.15 |
6대 | 박창식 | 1946.03.01 ~ 1948.09.01 |
8대 | 이기열 | 1950.12.03 ~ 1956.08.02 |
10대 | 이배원 | 1960.04.14 ~ 1961.08.14 |
12대 | 강윤길 | 1961.11.20 ~ 1968.05.02 |
14대 | 허금 | 1972.10.20 ~ 1975.06.03 |
16대 | 이주환 | 1976.06.01 ~ 1979.03.06 |
18대 | 김병현 | 1980.07.21 ~ 1993.06.31 |
22대 | 조영진 | 1998.09.22 ~ 1999.12.30 |
24대 | 최진영 | 2000.07.30 ~ 2002.11.01 |
26대 | 박정호 | 2004.10.05 ~ 2006.08.21 |
28대 | 노인환 | 2007.01.01 ~ 2007.12.31 |
30대 | 박정호 | 2009.07.01 ~ 2010.06.30 |
32대 | 이영태 | 2013.02.05 ~ 2014.08.04 |
34대 | 김완식 | 2015.02.04 ~ 2016.01.10 |
36대 | 김용주 | 2017.01.06 ~ 2018.06.30 |
38대 | 진명헌 | 2020.01.02 ~ 2021.06.30 |
40대 | 서지호 | 2022.07.15 ~ 2023.07.25 |
42대 | 이성근 | 2024.07.15 ~ 현재 |