역대동장
순서 | 성명 | 기간 |
---|---|---|
1 | 송해열 | 1981.07.01 ~ 1984.06.01 |
3 | 노규열 | 1987.07.01 ~ 1995.06.30 |
5 | 이세환 | 1998.03.28 ~ 2001.03.28 |
7 | 정병연 | 2004.07.26 ~ 2006.06.30 |
9 | 장영식 | 2007.09.05 ~ 2009.06.30 |
11 | 이형우 | 2011.08.18 ~ 2013.02.04 |
13 | 문영선 | 2014.08.05 ~2016.06.30 |
15 | 방동주 | 2019.07.02 ~ 2020.06.30 |
17 | 김종선 | 2021.07.01 ~ 2022.07.14 |
19 | 차미화 | 2024.07.15 ~ 현재 |
순서 | 성명 | 기간 |
---|---|---|
2 | 양철환 | 1984.06.01 ~ 1987.01.07 |
4 | 이규태 | 1995.08.01 ~ 1998.06.30 |
6 | 진담욱 | 2001.03.28 ~ 2004.07.26 |
8 | 김해복 | 2006.08.22 ~ 2007.09.05 |
10 | 문병태 | 2009.07.01 ~ 2011.08.17 |
12 | 양맹식 | 2013.02.05 ~2014.08.04 |
14 | 황금숙 | 2016.07.01 ~ 2019.07.01 |
16 | 양용욱 | 2020.07.03 ~ 2021.06.30 |
18 | 임점숙 | 2022.07.15 ~ 2024.07.14 |