역대동장
순서 | 성명 | 기간 |
---|---|---|
1 | 이주환 | 1981.07.01 ~ 1984.05.31 |
3 | 김영발 | 1986.05.28 ~ 1989.03.26 |
5 | 고만규 | 1990.07.02 ~ 1993.06.31 |
7 | 노시종 | 1995.08.01 ~ 1996.10.17 |
9 | 최창범 | 1998.09.22 ~ 2001.11.19 |
11 | 황순창 | 2002.11.3 ~ 2006.01.24 |
13 | 김병한 | 2006.07.07 ~ 2008.06.30 |
15 | 심만섭 | 2010.07.16 ~ 2012.02.06 |
17 | 강구섭 | 2013.02.05 ~ 2014.08.04 |
19 | 박문용 | 2016.01.11 ~ 2016.12.31 |
21 | 양완철 | 2019.01.07 ~ 2020.06.30 |
23 | 황도연 | 2022.01.03 ~ 2022.07.14 |
25 | 김윤자 | 2023.01.09 ~ 2024.01.21 |
순서 | 성명 | 기간 |
---|---|---|
2 | 송해열 | 1984.06.01 ~ 1986.05.23 |
4 | 조기훈 | 1989.03.27 ~ 1990.06.30 |
6 | 이규태 | 1993.07.01 ~ 1995.07.31 |
8 | 김용인 | 1996.10.21 ~ 1998.09.21 |
10 | 박경윤 | 2001.11.20 ~ 2002.11.2 |
12 | 최계환 | 2006.01.25 ~ 2006.07.06 |
14 | 황의송 | 2008.07.01 ~ 2010.06.30 |
16 | 백남규 | 2012.02.07 ~ 2013.02.04 |
19 | 양일규 | 2014.08.05 ~ 2016.01.10 |
20 | 정영주 | 2017.01.06 ~ 2019.01.06 |
22 | 서규광 | 2020.07.01 ~ 2021.12.31 |
24 | 정남훈 | 2022.07.15 ~ 2023.01.08 |
26 | 소선자 | 2024.01.22 ~ 현재 |