동별 역대동장
통합 죽항동 역대동장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 김정환 | 1998.09.22 ~ 1999.12.30 |
3 | 김성리 | 2000.07.29 ~ 2004.10.04 |
5 | 이선영 | 2007.01.01 ~ 2007.12.31 |
7 | 김광호 | 2009.01.01 ~2010.07.16 |
9 | 양맹식 | 2011.11.21 ~ 2013.02.04 |
11 | 김년수 | 2017.01.01 ~ 2018.01.01 |
13 | 노경희 | 2019.07.02 ~ 2020.06.30 |
15 | 이수구 | 2021.01.06 ~ 2021.12.31 |
17 | 김윤자 | 2024.01.22 ~ 현재 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2 | 최종근 | 1999.12.31 ~ 2000.07.28 |
4 | 안동엽 | 2004.10.05 ~ 2006.12.31 |
6 | 장양식 | 2008.01.01 ~ 2008.12.31 |
8 | 김해복 | 2010.07.17 ~ 2011.06.30 |
10 | 임영란 | 2013.02.05 ~ 2016.12.31 |
12 | 이기찬 | 2018.01.02 ~ 2019.07.01 |
14 | 이성근 | 2020.07.03~2021.01.05 |
16 | 허인선 | 2022.01.03 ~ 2024.01.21 |
죽항동 역대동장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 양희형 | 1981.07.01 ~ 1984.05.31 |
3 | 윤재건 | 1985.07.01 ~ 1998.07.22 |
5 | 김영발 | 1993.07.01 ~ 1995.06.30 |
7 | 조상진 | 1997.08.01 ~ 1998.05.07 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2 | 소정수 | 1984.06.01 ~ 1985.08.06 |
4 | 소재연 | 1989.07.24 ~ 1993.06.30 |
6 | 정병연 | 1995.07.31 ~ 1997.07.31 |
8 | 김용만 | 1998.05.08 ~ 1998.05.07 |
쌍교동 역대동장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 조기훈 | 1981.07.01 ~ 1984.06.01 |
3 | 신동주 | 1989.07.01 ~ 1994.06.30 |
5 | 소남호 | 1995.08.01 ~ 1996.12.31 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2 | 양희형 | 1984.06.01 ~ 1989.06.30 |
4 | 김경석 | 1994.09.17 ~ 1995.08.01 |
6 | 김정환 | 1997.03.10 ~ 1998.09.22 |