주요인사
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
7 | 박중식 | 1939 ~ 1946 |
9 | 박주식 | 1947 ~ 1949 |
11 | 유은택 | 1953 ~ 1954 |
13 | 박증식 | 1958 ~ 1961 |
15 | 박의식 | 1976.10.06 ~ 1984.12.05 |
17 | 박병돈 | 1986.06.11 ~ 1990.02.01 |
19 | 박환우 | 1993.07. ~ 1995.12.31 |
21 | 장환호 | 1998.09.22 ~ 1999.12.30 |
23 | 박춘자 | 2001.03.28 ~ 2003.03.21 |
25 | 장환호 | 2006.01.25 ~ 2007.12.31 |
27 | 김성기 | 2010.01.01 ~ 2012.01.31 |
29 | 박준철 | 2014.08.05 ~ 2016.12.31 |
31 | 하두수 | 2018.01.02 ~ 2019.12.31 |
33 | 김순자 | 2021.07.01 ~ 2022.12.31 |
35 | 소명호 | 2024.07.15 ~ 현재 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
8 | 유병열 | 1946 ~ 1946 |
10 | 박증식 | 1950 ~ 1952 |
12 | 박해용 | 1955 ~ 1957 |
14 | 박종기 | 1961.08.02 ~ 1976.10.06 |
16 | 이향호 | 1984.12.05~1986.06.11 |
18 | 박의식 | 1990.02.01 ~ 1993.06.30 |
20 | 권상택 | 1996.01.01 ~ 1998.06.30 |
22 | 유재호 | 1999.12.31 ~ 2001.03.27 |
24 | 최규옥 | 2003.04.12 ~ 2006.01.25 |
26 | 박진도 | 2008.01.01 ~ 2009.12.31 |
28 | 이기찬 | 2012.02.07 ~ 2014.08.04 |
30 | 송세한 | 2017.01.06 ~ 2017.12.31 |
32 | 조윤기 | 2020.01.01 ~ 2021.06.30 |
34 | 방미자 | 2023.01.09 ~ 2024.07.01 |