역대 동장
역대 | 성명 | 기간 |
---|---|---|
1대 | 소정수 | 1981.07.01 ~ 1984.06.01 |
3대 | 김일권 | 1993.07.01 ~ 1994.07.13 |
5대 | 정홍재 | 1995.08.01 ~ 1996.10.21 |
7대 | 임인덕 | 1997.08.01 ~ 1998.09.21 |
9대 | 이선영 | 1999.09.31 ~ 2001.11.20 |
11대 | 박남규 | 2005.07.29 ~ 2006.12.31 |
13대 | 안동엽 | 2008.07.01 ~ 2009.06.30 |
15대 | 하두수 | 2011.01.01 ~ 2013.02.04 |
17대 | 김영수 | 2014.08.05 ~ 2016.06.30 |
19대 | 이신호 | 2018.01.02 ~ 2019.12.31 |
21대 | 지양근 | 2021.01.01 ~ 2022.07.14 |
23대 | 권혜정 | 2024.07.15 ~ 현재 |
역대 | 성명 | 기간 |
---|---|---|
2대 | 이주환 | 1984.06.01 ~ 1993.06.30 |
4대 | 오삼락 | 1994.07.13 ~ 1995.08.01 |
6대 | 임종환 | 1996.10.21 ~ 1997.07.21 |
8대 | 유재호 | 1998.09.22 ~ 1999.09.31 |
10대 | 장태용 | 2001.11.20 ~ 2005.07.29 |
12대 | 진담욱 | 2007.01.01 ~ 2008.06.30 |
14대 | 황순창 | 2009.07.01 ~ 2010.12.31 |
16대 | 양성모 | 2013.02.05 ~ 2014.08.04 |
18대 | 이정현 | 2016.07.01 ~ 2018.01.01 |
20대 | 이재우 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 |
22대 | 황의종 | 2022.07.15 ~ 2024.07.01 |