역대면장
역대 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1대 | 김창선 | 1914.01.01. ~ 1936.12.31. |
3대 | 이정욱 | 1940.01.01. ~ 1945.12.31. |
5대 | 정석진 | 1946.11.12. ~ 1949.06.30. |
7대 | 김태수 | 1952.07.01. ~ 1953.07.30. |
9대 | 오재안 | 1956.08.12. ~ 1959.12.31. |
11대 | 김수신 | 1961.08.02. ~ 1969.02.03. |
13대 | 오승록 | 1972.07.06. ~ 1979.12.30. |
15대 | 오승록 | 1982.01.26. ~ 1988.01.03. |
17대 | 안재억 | 1988.01.04. ~ 1989.02.20. |
19대 | 최형식 | 1990.09.05. ~ 1993.06.30. |
21대 | 윤재선 | 1995.04.08. ~ 1996.08.04. |
23대 | 장태용 | 1998.03.16. ~ 2001.11.20 |
25대 | 김성기 | 2005.03.019. ~ 2007.07.02 |
27대 | 박문용 | 2009.01.01. ~ 2010.07.15. |
29대 | 오재태 | 2012.02.07 ~ 2014.04.27 |
31대 | 이신호 | 2016.01.22 ~ 2018.01.01 |
33대 | 양선모 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 |
35대 | 왕길성 | 2022.07.15 ~ 2023.01.01 |
37대 | 장희준 | 2023.07.26 ~ 2023.11.01 |
역대 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2대 | 오병초 | 1937.01.01. ~ 1939.12.31. |
4대 | 김창선 | 1946.01.01. ~ 1946.02.06. |
6대 | 박봉민 | 1949.07.10. ~ 1952.06.30. |
8대 | 이병태 | 1953.08.10. ~ 1956.07.07. |
10대 | 김정태 | 1961.01.01. ~ 1961.06.25. |
12대 | 김성열 | 1969.03.01. ~ 1972.07.01. |
14대 | 이주환 | 1980.01.01. ~ 1980.07.21. |
16대 | 김길용 | 1982.01.26. ~ 1988.01.03. |
18대 | 김길용 | 1989.02.20. ~ 1990.09.04. |
20대 | 최형우 | 1993.07.01. ~ 1995.04.07. |
22대 | 김경석 | 1996.08.05. ~ 1998.03.15. |
24대 | 서원교 | 2001.11.21. ~ 2005.03.19. |
26대 | 김순기 | 2007.07.02. ~ 2008.12.31. |
28대 | 장주호 | 2010.07.16. ~ 2012.02.06. |
30대 | 김재종 | 2014.08.05. ~ 2016.01.10. |
32대 | 진명헌 | 2018.01.02.~ 2019.12.31 |
34대 | 이은주 | 2021.01.06 ~ 2022.07.14 |
36대 | 백강규 | 2023.01.09 ~ 2023.07.25 |
38대 | 황도연 | 2024.01.22 ~ 현재 |