역대동장
순서 | 성명 | 기간 |
---|---|---|
1 | 이석용 | 1981.07.01 ~ 1993.06.30 |
3 | 이홍열 | 1995.08.01 ~ 1996.10.20 |
5 | 소순일 | 1997.08.01 ~ 1998.09.21 |
7 | 이성원 | 1998.09.22 ~ 2001.03.27 |
9 | 윤재선 | 2002.11.02 ~ 2006.01.24 |
11 | 박노준 | 2009.07.01 ~ 2010.12.31 |
13 | 노병욱 | 2011.02.18 ~ 2013.08.04 |
15 | 김희자 | 2015.07.01 ~ 2016.06.30 |
17 | 조환익 | 2018.07.05 ~ 2019.07.01 |
19 | 김은영 | 2021.07.01 ~ 2023.01.08 |
21 | 김차남 | 2024.01.22 ~ 현재 |
순서 | 성명 | 기간 |
---|---|---|
2 | 정홍재 | 1993.07.01 ~ 1995.07.31 |
4 | 백규인 | 1996.10.21 ~ 1997.07.31 |
6 | 김효진 | 1998.09.22 ~ 2001.03.27 |
8 | 노정선 | 2001.03.28 ~ 2002.11.01 |
10 | 최귀식 | 2007.07.02 ~ 2009.06.30 |
12 | 이광겸 | 2011.01.01 ~ 2011.02.11 |
14 | 최병섭 | 2013.08.05 ~ 2015.06.30 |
16 | 박석만 | 2016.07.01 ~ 2018.06.30 |
18 | 황금숙 | 2019.07.02 ~ 2021.06.30 |
20 | 김문훈 | 2023.01.09 ~ 2023.12.31 |