역대 동장
순서 | 성명 | 기간 |
---|---|---|
1 | 양철환 | 1981.07.01 ~ 1984.05.31 |
3 | 강경석 | 1989.07.01 ~ 1994.09.16 |
5 | 김정환 | 1995.08.01 ~ 1997.03.09 |
7 | 김정환 | 2000.01.01 ~ 2000.04.18 |
9 | 최동명 | 2000.10.13 ~ 2002.11.01 |
11 | 서원교 | 2005.03.19 ~ 2006.08.21 |
13 | 최창범 | 2008.01.01 ~ 2008.12.31 |
15 | 남길우 | 2010.09.14 ~ 2012.02.07 |
17 | 김경석 | 2013.02.25 ~ 2014.07.31 |
19 | 박석만 | 2015.02.01 ~ 2016.06.30 |
21 | 유세환 | 2017.07.03 ~ 2018.12.31 |
23 | 방미자 | 2020.07.01 ~ 2022.07.14 |
순서 | 성명 | 기간 |
---|---|---|
2 | 정기홍 | 1984.06.01 ~ 1989.06.30 |
4 | 변윤현 | 1994.09.17 ~ 1995.07.30 |
6 | 류재환 | 1997.03.10 ~ 1999.12.31 |
8 | 임인덕 | 2000.04.19 ~ 2000.10.12 |
10 | 박경윤 | 2002.11.02 ~ 2005.03.18 |
12 | 장양식 | 2006.08.22 ~ 2007.12.31 |
14 | 백남규 | 2009.01.01 ~ 2010.09.14 |
16 | 심만섭 | 2012.02.07 ~ 2013.02.04 |
18 | 심만섭 | 2014.08.05 ~ 2015.01.31 |
20 | 지용근 | 2016.07.01 ~ 2017.07.02 |
22 | 황의흥 | 2019.01.01 ~ 2020.06.30 |
24 | 양병오 | 2022.07.15 ~ 현재 |