역대면장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
제1대 | 안교영 | 1946.01.05 ~ 1947.02.07 |
제3대 | 안선모 | 1950.12.18 ~ 1952.05.04 |
제5대 | 안선모 | 1956.08.08 ~ 1960.10.31 |
제7대 | 안민호 | 1961.08.02 ~ 1969.07.25 |
제9대 | 조기훈 | 1975.05.29 ~ 1979.03.06 |
제11대 | 최정주 | 1980.07.21 ~ 1981.09.28 |
제13대 | 강상호 | 1983.01.17 ~ 1984.12.04 |
제15대 | 김옥수 | 1985.08.14 ~ 1993.06.30 |
제17대 | 최형우 | 1995.04.08 ~ 1997.06.30 |
제19대 | 안순엽 | 1998.09.22 ~ 2001.11.19 |
제21대 | 김귀곤 | 2002.11.02 ~ 2004.07.11 |
제23대 | 이광우 | 2006.07.07 ~ 2006.12.31 |
제25대 | 임영란 | 2009.07.01 ~ 2013.02.04 |
제27대 | 양맹식 | 2014.08.04 ~ 2016.06.30 |
제29대 | 김회정 | 2018.07.05 ~ 2020.06.30 |
제31대 | 공대현 | 2022.01.03 ~ 2023.06.30 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
제2대 | 안승태 | 1947.02.08 ~ 1950.07.20 |
제4대 | 안선모 | 1952.05.05 ~ 1956.07.11 |
제6대 | 양규호 | 1960.12.26 ~ 1961.05.16 |
제8대 | 양해봉 | 1969.09.04 ~ 1975.05.12 |
제10대 | 김금용 | 1979.03.07 ~ 1980.07.20 |
제12대 | 이향호 | 1981.09.29 ~ 1983.01.16 |
제14대 | 박의식 | 1984.12.15 ~ 1985.08.13 |
제16대 | 양재숙 | 1993.07.01 ~ 1995.03.21 |
제18대 | 박용재 | 1997.08.01 ~ 1998.06.30 |
제20대 | 안동엽 | 2001.11.20 ~ 2002.11.01 |
제22대 | 진봉모 | 2004.07.12 ~ 2006.07.06 |
제24대 | 유재환 | 2007.01.01 ~ 2009.06.30 |
제26대 | 백남규 | 2013.02.05 ~ 2014.08.03 |
제28대 | 이강조 | 2016.07.01 ~ 2018.07.04 |
제30대 | 양순철 | 2020.07.03 ~ 2021.12.31 |
제32대 | 안동준 | 2023.07.26 ~현재 |