역대면장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 이우룡 | 1919.07.31 ~ 1930.11.16 |
3 | 김수선 | 1940.10.30 ~ 1942.02.28 |
5 | 이종열 | 1943.09.24 ~ 1946.01.07 |
7 | 이우철 | 1949.04.16 ~ 1951.07.20 |
9 | 이갑주 | 1952.05.27 ~ 1954.02.26 |
11 | 이만기 | 1958.05.04 ~ 1960.12.26 |
13 | 이경호 | 1961.08.02 ~ 1962.06.09 |
15 | 이기성 | 1963.06.08 ~ 1964.08.14 |
17 | 이주환 | 1972.10.21 ~ 1976.06.01 |
19 | 김용석 | 1977.05.16 ~ 1978.07.01 |
21 | 이환수 | 1979.03.07 ~ 1980.07.12 |
23 | 백종기 | 1981.07.27 ~ 1985.08.13 |
25 | 최두행 | 1986.11.06 ~ 1987.12.18 |
27 | 김공녕 | 1989.02.21 ~ 1990.12.31 |
29 | 박병돈 | 1993.07.01 ~ 1994.12.31 |
31 | 송재원 | 1996.08.05 ~ 1998.09.21 |
33 | 김민 | 2000.07.31 ~ 2001.03.27 |
35 | 윤재선 | 2004.02.27 ~ 2006.01.25 |
37 | 노병열 | 2007.01.01 ~ 2010.07.16 |
39 | 박종하 | 2012.02.07 ~ 2013.02.04 |
41 | 서동우 | 2015.02.01 ~ 2016.01.10 |
43 | 노경희 | 2017.01.06 ~ 2018.01.01 |
45 | 조남도 | 2019.07.02 ~ 2020.06.30 |
47 | 안동준 | 2022.01.03 ~ 2023.07.25 |
49 | 성월계 | 2024.07.15 ~ 현재 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2 | 김병준 | 1930.11.17 ~ 1940.10.30 |
4 | 이정경 | 1942.02.28 ~ 1943.09.24 |
6 | 김병준 | 1946.01.07 ~ 1949.04.16 |
8 | 이용춘 | 1951.07.20 ~ 1952.05.05 |
10 | 백일국 | 1954.02.26 ~ 1958.04.05 |
12 | 김종두 | 1960.12.26 ~ 1961.06.21 |
14 | 최용길 | 1962.06.30 ~ 1963.06.08 |
16 | 조순구 | 1964.08.14 ~ 1972.10.21 |
18 | 최두행 | 1976.06.01 ~ 1977.05.16 |
20 | 오병철 | 1978.07.01 ~ 1979.03.07 |
22 | 이주환 | 1980.07.21 ~ 1981.06.30 |
24 | 류재동 | 1985.08.13 ~ 1986.11.06 |
26 | 공남규 | 1988.01.04 ~ 1989.02.20 |
28 | 박환우 | 1991.01.03 ~ 1993.06.30 |
30 | 양원석 | 1995.01.01 ~ 1996.08.04 |
32 | 김성리 | 1998.09.22 ~ 2000.07.30 |
34 | 류재호 | 2001.03.28 ~ 2004.02.27 |
36 | 이현재 | 2006.01.25 ~ 2006.12.31 |
38 | 박노육 | 2010.07.16 ~ 2012.02.07 |
40 | 소재춘 | 2013.02.05 ~ 2015.01.31 |
42 | 이장근 | 2016.01.11 ~ 2017.01.05 |
44 | 최성연 | 2018.01.02 ~ 2019.06.30 |
46 | 윤재중 | 2021.07.01 ~ 2021.12.31 |
48 | 서지호 | 2023.07.26 ~ 2024.07.01 |