역대면장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1대 | 양종술 | 1914. 01. 10 ~ 1922. 05. 14 |
3대 | 허흔 | 1934.04.26 ~ 1937.10.21 |
5대 | 양암 | 1940.12.15 ~ 1943.06.24 |
7대 | 차병기 | 1946.01.05 ~ 1948.03.31 |
9대 | 노장환 | 1949.05.12 ~ 1953.05.11 |
11대 | 권영옥 | 1953.12.05 ~ 1954.10.11 |
13대 | 김복수 | 1958.10.03 ~ 1960.11.28 |
15대 | 공근석 | 1961.08.02 ~ 1964.08.14 |
17대 | 최두행 | 1974.01.08 ~ 1976.06.31 |
19대 | 김영태 | 1978.07.01 ~ 1979.03.06 |
21대 | 노인준 | 1980.08.20 ~ 1982.02.02 |
23대 | 최정주 | 1984.12.05 ~ 1985.08.12 |
25대 | 강상호 | 1990.02.01 ~ 1992.10.28 |
27대 | 김종원 | 1995.08.01 ~ 1996.08.05 |
29대 | 이선영 | 1996.09.21 ~ 1998.09.22 |
31대 | 노정선 | 1999.12.31 ~ 2002.11.01 |
33대 | 김홍기 | 2006.01.25 ~ 2007.07.01 |
35대 | 김순기 | 2009.01.01 ~ 2009.12.31 |
37대 | 조기익 | 2011.01.01 ~ 2012.02.02 |
39대 | 노인환 | 2013.02.05 ~ 2014.07.31 |
41대 | 조정희 | 2016.07.01 ~ 2018.06.30 |
43대 | 김용주 | 2020.07.03 ~ 2021.01.05 |
45대 | 김민주 | 2022.01.09 ~ 2024.01.21 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2대 | 한규하 | 1923.07.26 ~ 1934.04.26 |
4대 | 양용조 | 1937.10.21 ~ 1940.08.25 |
6대 | 서판용 | 1943.06.24 ~ 1946.01.04 |
8대 | 양두석 | 1948.06.01 ~ 1949.04.10 |
10대 | 노장환 | 1953.05.12 ~ 1953.11.28 |
12대 | 한평석 | 1954.10.17 ~ 1958.10.03 |
14대 | 김복수 | 1961.08.02 ~ 1964.08.14 |
16대 | 김재봉 | 1964.08.14 ~ 1973.01.04 |
18대 | 오병철 | 1976.07.01 ~ 1978.06.31 |
20대 | 양희형 | 1979.03.07 ~ 1980.08.19 |
22대 | 양재숙 | 1982.02.03 ~ 1984.12.04 |
24대 | 박의식 | 1985.08.13 ~ 1990.01.31 |
26대 | 유재동 | 1992.10.20 ~ 1995.05.31 |
28대 | 유재환 | 1996.08.06 ~ 1996.09.17 |
30대 | 최종근 | 1998.09.23 ~ 1999.12.30 |
32대 | 이현재 | 2002.11.02 ~ 2006.01.24 |
34대 | 최규옥 | 2007.07.02 ~ 2008.12.31 |
36대 | 김종록 | 2010.01.01 ~ 2010.12.31 |
38대 | 박남규 | 2012.02.07 ~ 2013.02.04 |
40대 | 양완철 | 2014.08.05 ~ 2016.06.30 |
42대 | 양순철 | 2018.07.01 ~ 2020.07.02 |
44대 | 이현재 | 2021.01.06 ~ 2023.01.08 |
46대 | 김재하 | 2024.01.22 ~ 현재 |