역대면장
역대 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 이교정 | 1906 ~ |
3 | 이교성 | 1936 ~ |
5 | 이숙의 | 1945.10.01 ~ 1948.02.09 |
7 | 이용옥 | 1950.05.30 ~ 1953.02.07 |
9 | 안택수 | 1953.12.06 ~ 1954.08.19 |
11 | 이용묵 | 1958.08.11 ~ 1961.01.12 |
13 | 소종호 | 1968.11.30 ~ 1975.05.28 |
15 | 최정주 | 1978.07.01 ~ 1980.06.30 |
17 | 김공영 | 1981.07.10 ~ 1989.02.20 |
19 | 장영권 | 1993.07.01 ~ 1995.03.21 |
21 | 염정옥 | 1996.08.05 ~ 1998.09.21 |
23 | 정상운 | 2000.12.31 ~ 2004.02.27 |
25 | 조영진 | 2007.01.01 ~ 2007.12.31 |
27 | 문영선 | 2009.07.01 ~ 2012.02.04 |
29 | 양정진 | 2013.02.05 ~ 2014.08.4 |
31 | 김재종 | 2016.01.01 ~ 2017.07.02 |
33 | 김전형 | 2020.01.01 ~ 2021.12.31 |
35 | 양재우 | 2024.01.22 ~ 2024.07.01 |
역대 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2 | 안병용 | 1910 ~ |
4 | 안재정 | 1941 ~ |
6 | 안재신 | 1948.02.10 ~ 1950.05.29 |
8 | 소기호 | 1953.02.08 ~ 1953~12.05 |
10 | 안정섭 | 1954.08.20 ~ 1958.08.10 |
12 | 소평호 | 1961.01.13 ~ 1968.11.29 |
14 | 양희형 | 1975.05.29 ~ 1978.06.30 |
16 | 소정수 | 1980.07.01 ~ 1981.07.09 |
18 | 안재억 | 1989.02.21 ~ 1993.06.30 |
20 | 이광우 | 1995.04.08 ~ 1996.08.04 |
22 | 소순일 | 1998.09.22 ~ 2000.12.30 |
24 | 황의송 | 2004.02.28 ~ 2006.12.31 |
26 | 김성리 | 2008.01.01 ~ 2009.06.30 |
28 | 박오성 | 2012.02.05 ~ 2013.02.04 |
30 | 박흥근 | 2014.08.05 ~ 2016.01.10 |
32 | 허관 | 2017.07.03 ~ 2019.12.31 |
34 | 박종만 | 2022.01.03 ~ 2024.01.21 |
36 | 김대기 | 2024.07.15 ~ 현재 |