역대면장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 박준용 | 1933년이전 |
3 | 송주옥 | 1939 - 1941 |
5 | 강재순 | 1945 - 1946 |
7 | 신용환 | 1946 - 1949 |
9 | 정재선 | 1951 - 1952 |
11 | 장준홍 | 1953 - 1953 |
13 | 안장섭 | 1954 - 1960 |
15 | 신현호 | 1961 |
17 | 나구환 | 1968 - 1982 |
19 | 김영순 | 1984 - 1986 |
21 | 양재숙 | 1988 - 1990 |
23 | 노동호 | 1995 - 1995 |
25 | 최종근 | 1996 - 1998 |
27 | 이성원 | 2002.11-2004. 7.11 |
29 | 박노덕 | 2007.09.05 - 2010.12.31 |
31 | 박노육 | 2013.08.05 - 2016.06.30 |
33 | 조남이 | 2018.07.05 - 2020.06.30 |
35 | 안민엽 | 2022.07.15 - 2024.07.01 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2 | 김학근 | 1933 - 1939 |
4 | 김재춘 | 1941 - 1945 |
6 | 김태종 | 1946 |
8 | 강재순 | 1949 - 1951 |
10 | 유을상 | 1952 - 1953 |
12 | 박수래 | 1953 - 1954 |
14 | 하태섭 | 1960 - 1961 |
16 | 하태섭 | 1961 ~ 1967 |
18 | 안재억 | 1982 - 1984 |
20 | 강상호 | 1986 - 1988 |
22 | 김영순 | 1990 - 1995 |
24 | 김현규 | 1995 - 1996 |
26 | 황순창 | 1998 - 2002.11 |
28 | 문강현 | 2004.07.12 - 2007.09.04 |
30 | 박노정 | 2011.01.01 - 2013.07.31 |
32 | 류흥성 | 2016.07.01 - 2018.06.30 |
34 | 장종석 | 2020.07.01 ~ 2022.06.30 |
36 | 양인환 | 2024.07.15 ~ 현재 |