역대면장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 박종근 | 1913.07.04 ~ 1918.11.05 |
3 | 박인병 | 1921.03.04 ~ 1935.10.17 |
5 | 이종준 | 1938.11.01 ~ 1941.01.30 |
7 | 박봉래 | 1945.04.01 ~ 1951.09.30 |
9 | 김봉규 | 1954.12.15 ~ 1957.04.29 |
11 | 박탁열 | 1960.12.28 ~ 1962.04.24 |
13 | 최정주 | 1973.11.03 ~ 1978.07.01 |
15 | 양희형 | 1980.07.13 ~ 1981.08.12 |
17 | 강상호 | 1988.01.05 ~ 1989.02.20 |
19 | 김현규 | 1993.07.01 ~ 1995.07.31 |
21 | 이세환 | 1996.10. 21 ~ 1998.09.21 |
23 | 김상옥 | 2000.07.29 ~ 2003.03.16 |
25 | 박진기 | 2005.01.18 ~ 2006.08.21 |
27 | 김광호 | 2008.01. 23 ~ 2008.12.31 |
29 | 이영태 | 2011.01.01 ~ 2012.02.06 |
31 | 황종연 | 2013.08.05 ~ 2014.06.08 |
33 | 정영주 | 2015.07.01 ~ 2017.01.05 |
35 | 김광채 | 2018.07.05 ~ 2021.06.30 |
37 | 윤종철 | 2023.01.09 ~ 2024.07.01 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2 | 공기열 | 1918.11.06 ~ 1921.03.03 |
4 | 김윤초 | 1935.10.18 ~ 1938.10.30 |
6 | 박재덕 | 1941.01.31 ~ 1945.03.31 |
8 | 오왕장 | 1951.10.01 ~ 1954.12.14 |
10 | 박봉래 | 1957.04.30 ~ 1960.12.27 |
12 | 유병태 | 1962.04.25 ~ 1973.11.02 |
14 | 김재창 | 1978.07.02 ~ 1980.07.12 |
16 | 공남규 | 1981.08.13 ~ 1988.01.04 |
18 | 공남규 | 1989.02.21 ~ 1993.06.30 |
20 | 임종환 | 1995.08.01 ~ 1996.10.20 |
22 | 김병한 | 1998.09.22 ~ 2000.07.28 |
24 | 이영 | 2003.03.17 ~ 2005.01.17 |
26 | 김민철 | 2006.08.22 ~ 2008.01.21 |
28 | 이형우 | 2009.01.01 ~ 2010.12.31 |
30 | 최병섭 | 2012.02.07 ~ 2013.08.05 |
32 | 임한수 | 2014.08.05 ~ 2015.06.30 |
34 | 김전형 | 2018.01.02 ~ 2018.06.30 |
36 | 양용욱 | 2021.07.01 ~ 2022.12.31 |
38 | 이금연 | 2024.07.15 ~ 현재 |