역대면장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
제1대 | 김병두 | 1918.05.13 ~ 1922.01.30 |
제3대 | 김학근 | 1938.08.14 ~ 1946.01.04 |
제5대 | 김학모 | 1948.06.15 ~ 1952.05.05 |
제7대 | 박진식 | 1955.07.12 ~ 1959.07.03 |
제9대 | 이종곤 | 1961.08.02 ~ 1966.06.01 |
제11대 | 윤양호 | 1970.09.10 ~ 1979.03.05 |
제13대 | 최두행 | 1981.09.30 ~ 1982.04.14 |
제15대 | 양재숙 | 1990.02.01 ~ 1993.06.30 |
제17대 | 권상택 | 1995.08.01 ~ 1996.01.04 |
제19대 | 송진한 | 1997.03.27 ~ 1997.06.18 |
제21대 | 송재원 | 1998.09.22 ~ 2003.10.31 |
제23대 | 노정선 | 2007.09.06 ~ 2008.12.31 |
제25대 | 노병열 | 2010.07.16 ~ 2015.06.30 |
제27대 | 방동주 | 2017.01.06 ~ 2018.06.30 |
제29대 | 김순자 | 2019.07.02 ~ 2020.07.02 |
제31대 | 방묘원 | 2021.07.01 ~ 2022.12.31 |
제33대 | 이정찬 | 2024.01.22 ~ 현재 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
제2대 | 김윤식 | 1922.01.31 ~ 1938.08.14 |
제4대 | 양해용 | 1946.06.15 ~ 1948.06.15 |
제6대 | 윤양호 | 1952.05.05 ~ 1955.07.05 |
제8대 | 윤영배 | 1959.08.08 ~ 1961.05.21 |
제10대 | 방극성 | 1966.06.09 ~ 1970.09.01 |
제12대 | 김영태 | 1979.03.07 ~ 1981.09.23 |
제14대 | 방진주 | 1982.04.15 ~ 1990.01.31 |
제16대 | 박용재 | 1993.07.01 ~ 1995.07.31 |
제18대 | 박정옥 | 1996.01.05 ~ 1997.03.26 |
제20대 | 박정옥 | 1997.06.19 ~ 1998.09.21 |
제22대 | 박노덕 | 2003.11.01 ~ 2007.09.05 |
제24대 | 박오성 | 2009.01.01 ~ 2010.07.15 |
제26대 | 송세한 | 2015.07.01 ~ 2017.01.05 |
제28대 | 강병훈 | 2018.07.05 ~ 2019.07.01 |
제30대 | 강인식 | 2020.07.03 ~ 2021.06.30 |
제32대 | 노일환 | 2023.01.09 ~ 2024.01.21 |