역대면장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 최익상 | 1919 ~ 1924 |
3 | 김희일 | 1935 ~ 1939 |
5 | 김용순 | 1947 ~ 1950 |
7 | 고광도 | 1951.10.15 ~ 1959.08.07 |
9 | 서호석 | 1961.08.01 ~ 1968.04.09 |
11 | 노인준 | 1982.02.02 ~ 1982.07.08 |
13 | 최형식 | 1993.07.02 ~ 1995.09.12 |
15 | 소순일 | 1996.09.22 ~ 1997.08.01 |
17 | 노정선 | 1998.09.23 ~ 1999.12.31 |
19 | 김귀곤 | 2001.03.28 ~ 2002.11.02 |
21 | 김상호 | 2003.09.15 ~ 2004.10.05 |
23 | 김해복 | 2007.09.05 ~ 2009.12.31 |
25 | 정하진 | 2011.01.01 ~ 2013.02.04 |
27 | 김순기 | 2015.02.04 ~ 2016.06.30 |
29 | 신경수 | 2017.07.03 ~ 2018.06.30 |
31 | 고홍석 | 2021.01.01 ~ 2022.06.30 |
33 | 이현재 | 2023.01.09 ~ 2024.07.01 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2 | 김봉식 | 1925 ~ 1935 |
4 | 김진술 | 1940 ~ 1946 |
6 | 전재필 | 1950.11.30 ~ 1951.10.10 |
8 | 김영승 | 1959.08.08 ~ 1961.05.01 |
10 | 최영택 | 1968.08.01 ~ 1982.02.01 |
12 | 장영권 | 1982.07.20 ~ 1993.07.01 |
14 | 박충기 | 1995.09.13 ~ 1996.09.21 |
16 | 김광철 | 1997.08.02 ~ 1998.09.22 |
18 | 류재환 | 2000.01.01 ~ 2001.03.27 |
20 | 최동명 | 2002.11.02 ~ 2003.09.14 |
22 | 장영식 | 2004.10.05 ~ 2007.09.04 |
24 | 박남규 | 2010.01.01 ~ 2010.12.31 |
26 | 정창호 | 2013.02.05 ~ 2015.02.03 |
28 | 양해조 | 2016.07.01 ~ 2017.07.02 |
30 | 장진숙 | 2018.07.05 ~ 2020.12.31 |
32 | 김경숙 | 2022.07.15 ~ 2023.01.08 |
34 | 지양근 | 2024.07.15 ~ 현재 |