역대면장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 이병홍 | 1935.03.01 ~ 1946.01.13 |
3 | 박증식 | 1947.03.08 ~ 1951.06.09 |
5 | 김재창 | 1952.05.05 ~ 1953.07.18 |
7 | 이성노 | 1957.06.28 ~ 1959.07.23 |
9 | 황학수 | 1961.08.02 ~ 1961.09.30 |
11 | 조성채 | 1962.11.20 ~ 1966.08.31 |
13 | 김용석 | 1978.07.01 ~ 1983.01.26 |
15 | 강상호 | 1984.12.05 ~ 1986.06.10 |
17 | 김회정 | 1989.07.01 ~ 1994.06.30 |
19 | 김용인 | 1995.08.01 ~ 1996.10.02 |
21 | 정상운 | 1998.09.22 ~ 2000.12.31 |
23 | 유희두 | 2004.07.12 ~ 2006.01.23 |
25 | 박정호 | 2007.09.05 ~ 2009.06.30 |
27 | 박오성 | 2013.02.05 ~ 2016.01.10 |
29 | 양성모 | 2017.07.03 ~ 2018.06.30 |
31 | 곽주영 | 2021.07.01 ~ 2022.07.14 |
33 | 서형진 | 2023.01.09 ~ 2023.12.31 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2 | 김재영 | 1946.02.14 ~ 1947.02.15 |
4 | 김종태 | 1951.06.10 ~ 1952.05.04 |
6 | 조승규 | 1953.07.27 ~ 1957.05.21 |
8 | 이리경 | 1959.07.29 ~ 1961.06.21 |
10 | 강윤길 | 1961.10.18 ~ 1962.11.19 |
12 | 김영태 | 1966.09.05 ~ 1978.06.30 |
14 | 이향호 | 1983.01.27 ~ 1984.12.04 |
16 | 이향호 | 1986.06.11 ~ 1989.06.30 |
18 | 이홍열 | 1994.09.17 ~ 1995.07.31 |
20 | 정홍재 | 1996.10.21 ~ 1998.06.30 |
22 | 문강현 | 2001.01.01 ~ 2004.07.11 |
24 | 한태수 | 2006.01.24 ~ 2007.08.22 |
26 | 김경석 | 2009.07.01 ~ 2013.02.04 |
28 | 이형민 | 2016.01.11 ~ 2017.07.02 |
30 | 이선재 | 2018.07.05 ~ 2021.06.30 |
32 | 조윤기 | 2022.07.15 ~ 2023.01.08 |
34 | 노일환 | 2024.01.22 ~ 현재 |