역대읍장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1대 | 양대석 | 1995.03.02 ~ 1995.08.15 |
3대 | 김현규 | 1996.10.21 ~ 1998.06.30 |
5대 | 문강현 | 1999.12.31 ~ 2000.12.31 |
7대 | 김인곤 | 2005.01.18 ~ 2006.01.23 |
9대 | 박진기 | 2006.08.23 ~ 2007.12.31 |
11대 | 김병한 | 2010.01.01 ~ 2010.07.15 |
13대 | 김희옥 | 2012.08.02 ~ 2014.08.04 |
15대 | 김광채 | 2016.07.01 ~ 2017.12.31 |
17대 | 정창호 | 2019.01.01 ~2020.06.30 |
19대 | 양재우 | 2022.07.15 ~ 2024.01.21 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2대 | 이정공 | 1995.08.26 ~ 1996.10.21 |
4대 | 이선영 | 1998.07.01 ~ 1999.12.31 |
6대 | 박진기 | 2001.01.01 ~ 2005.01.17 |
8대 | 정토진 | 2006.01.24 ~ 2006.08.14 |
10대 | 문강현 | 2008.01.01 ~ 2009.12.31 |
12대 | 최귀식 | 2010.07.16 ~ 2012.08.01 |
14대 | 마우천 | 2014.08.05 ~ 2016.06.30 |
16대 | 이영태 | 2018.01.02 ~2018.12.31 |
18대 | 배세근 | 2020.07.01 ~ 2022.07.14 |
20대 | 이은주 | 2024.01.22 ~ 현재 |