(재)운봉장학회 조직도
(2021. 8. 3 현재)
직 위 | 성 명 | 등기일자 | 임기만료 | 임기(년) |
---|---|---|---|---|
이사장 | 배분남 | 2019.08.03 | 2023.08.02 | 4 |
이 사 | 하창용 | 2019.08.03 | 2023.08.02 | 4 |
이 사 | 서광길 | 2019.08.03 | 2023.08.02 | 4 |
이 사 | 김정선 | 2019.08.03 | 2023.08.02 | 4 |
이 사 | 김기태 | 2019.08.03 | 2023.08.02 | 4 |
이 사 | 김복태 | 2019.08.03 | 2023.08.02 | 4 |
이 사 | 김선두 | 2021.08.03 | 2025.08.02 | 4 |
이 사 | 서은규 | 2021.08.03 | 2025.08.02 | 4 |
이 사 | 최진서 | 2021.08.03 | 2025.08.02 | 4 |
이 사 | 이영정 | 2021.08.03 | 2025.08.02 | 4 |
감 사 | 김선일 | 2021.08.03. | 2023.08.02 | 2 |
감 사 | 오경록 | 2021.08.03. | 2023.08.02 | 2 |