역대면장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1대 | 박재선 | 1914.01.01 ~ 1915.11.05 |
3대 | 윤흥기 | 1938.08.16 ~ 1943.06.24 |
5대 | 임병하 | 1944.06.16 ~ 1946.01.07 |
7대 | 박윤규 | 1950.05.20 ~ 1951.05.28 |
9대 | 김창수 | 1951.06.25 ~ 1952.05.07 |
11대 | 이규준 | 1956.08.08 ~ 1959.08.07 |
13대 | 박정석 | 1960.12.27 ~ 1961.06.21 |
15대 | 박봉제 | 1963.4.11 ~ 1963.11.20 |
17대 | 김준호 | 1964.06.08 ~ 1966.03.25 |
19대 | 김재창 | 1972.02.11 ~ 1978.07.01 |
21대 | 박영휘 | 1981.09.29 ~ 1993.06.30 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2대 | 박중모 | 1915.11.08 ~ 1938.08.15 |
4대 | 김가희 | 1943.06.25 ~ 1944.06.15 |
6대 | 박원용 | 1946.01.08 ~ 1950.03.31 |
8대 | 박창식 | 1951.05.28 ~ 1951.06.08 |
10대 | 박원용 | 1952.05.08 ~ 1956.08.08 |
12대 | 박희중 | 1959.08.10 ~ 1960.11.16 |
14대 | 박수기 | 1961.08.02 ~ 1962.12.13 |
16대 | 이기성 | 1963.11.20 ~ 1964.06.08 |
18대 | 박 정 석 | 1966.05.09 ~ 1972.02.06 |
20대 | 최두행 | 1978.07.02 ~ 1981.09.28 |
22대 | 양대석 | 1993.07.01 ~ 1995.03.01 |