역대면장
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 배현기 | 1932 .~ 1942 |
3 | 박공석 | 1948. 8. 1 ~ 1950. 9.10 |
5 | 김홍기 | 1953. 1.11 ~ 1955. 2.10 |
7 | 심병돈 | 1958. 7.21 ~ 1961. 2.15 |
9 | 이성순 | 1961. 8.11 ~ 1961.10.10 |
11 | 임종엽 | 1972.10.21 ~ 1976. 9. 3 |
13 | 최두행 | 1977. 5.16 ~ 1978. 6.30 |
15 | 정기홍 | 1979. 3. 7 ~ 1981. 7. 9 |
17 | 정해덕 | 1987.10. 2 ~ 1993. 6.30 |
19 | 박용돈 | 1995. 8. 1 ~ 1997. 7.31 |
21 | 문강현 | 1998.09.22 ~ 1999.12.30 |
23 | 김계환 | 2001.03.28 ~ 2001.11.20 |
25 | 이근상 | 2004.07.12 ~ 2006.01.23 |
27 | 진봉모 | 2008.01.01 ~ 2008.10.14 |
29 | 양규상 | 2009.07.01 ~ 2010.07.16 |
31 | 정창호 | 2012.02.07 ~ 2013.02.04 |
33 | 류장기 | 2015.07.01 ~ 2017.01.05 |
35 | 양인환 | 2018.07.05.~ 2020.01.19 |
37 | 노일환 | 2021.01.06. ~ 2023.01.08 |
39 | 김종표 | 2024.01.22. ~ 현재 |
순서 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
2 | 박용택 | 1942 ~ 1948. 7.30 |
4 | 백형태 | 1950. 9.11 ~ 1953. 1.10 |
6 | 박공석 | 1955. 2.11 ~ 1958. 7.20 |
8 | 진강욱 | 1961. 2.16 ~ 1961. 8.10 |
10 | 임병곤 | 1961.10.11 ~ 1972.10.20 |
12 | 김용석 | 1976. 9. 4 ~ 1977. 5.15 |
14 | 양희형 | 1978. 7. 1 ~ 1979. 3. 6 |
16 | 하문홍 | 1981. 7.10 ~ 1987.10. 1 |
18 | 권상택 | 1993. 7 .1 ~ 1995. 7.31 |
20 | 조계형 | 1997. 8. 1 ~ 1998. 9.21 |
22 | 진담욱 | 1999.12.31 ~ 2001.03.28 |
24 | 진봉모 | 2001.11.20 ~ 2004.07.11 |
26 | 김종록 | 2006.01.25 ~ 2007.12.31 |
28 | 이세환 | 2008.10.15 ~ 2009.06.30 |
30 | 양성모 | 2010.07.16 ~ 2012.02.06 |
32 | 임부택 | 2013.02.05 ~ 2015.06.30 |
34 | 황도연 | 2017.01.05.~ 2018.06 30 |
36 | 이종근 | 2020.01.20.~ 2020.12.31 |
38 | 이동현 | 2023.01.09 ~ 2023.12.31 |